ymddiriedolwyr THE ALMSHOUSE CHARITY OF THE FOUNDATION OF SIR ROBERT GARDINER
Rhif yr elusen: 238528
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr RICHARD JOHN WEST | Cadeirydd | 12 March 2006 |
|
|||||||
Robert John Cubitt | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||
DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|||||||
Dominique Lola Dyball | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||||
Rev PETER WARREN GOODRIDGE | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|||||||
REV RUTH FARRELL | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.