Hanes ariannol PUBLIC HALL (THE CORDES HALL)

Rhif yr elusen: 238678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £27.67k £21.18k £26.77k £30.10k £198.07k
Cyfanswm gwariant £23.71k £23.12k £31.23k £29.72k £96.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £18.19k £4.67k N/A £68.20k