FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This Kensington Church, open to everyone, provides for the community weekly Sunday Church Services, a Sunday School, Wednesday Testimony Meetings, a Christian Science Reading Room bookshop and sponsors regular free lectures. All details are on our church website www.firstlondon.org, with world-wide links to daily articles, podcasts and videos about Christian science.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 08 Hydref 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Collison | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Robin Harragin | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Christine Bradshaw | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
JEREMY BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|||||
JOHN LUKE | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £328.59k | £373.74k | £503.94k | £238.04k | £309.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.96k | £328.49k | £357.56k | £199.87k | £297.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £259.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £2.31k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £242.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £243.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £318.64k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £38.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £34.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £38.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 03 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 06 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 26 Awst 2021 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 26 Awst 2021 | 27 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES FCCS, 23RD SEPTEMBER 1974 AS AMENDED JUNE 1997, SEPTEMBER 1998 & 20TH SEPTEMBER 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO SPREAD THE UNDERSTANDING OF TRUTH AS SET FORTH IN THE BIBLE AND INTERPRETED IN SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES BY MARY BAKER EDDY, THE DISCOVERER AND FOUNDER OF CHRISTIAN SCIENCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST LO
8 WRIGHTS LANE
LONDON
W8 6TA
- Ffôn:
- 02079373389
- E-bost:
- clerk@firstlondon.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window