VILLAGE HALL KINGSTON BAGPUIZE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Social , educational and sporting activities for members of the village community of all ages.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen James Smith | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||
Sheila Cruickshank Richards | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Jane Oastler | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||||
Neil Dennis Oastler | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||||
Sharon Cooper | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||||
Jonathan Shorter | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||||
Jane Kathleen Fletcher | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||
Elizabeth Victoria Paleit | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||
Hazel Anne Brennan | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
||||||
Mary Elizabeth Shewry | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.77k | £23.31k | £6.14k | £14.75k | £22.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.08k | £14.98k | £18.73k | £17.05k | £27.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Tachwedd 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Tachwedd 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 6TH AUGUST 1964 AS VARIED BY SCHEME OF 26TH MARCH 1984
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF KINGSTON BAGPUIZE AND SOUTHMOOR AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WITHOUT DISTINCTION OF SEX, POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
KINGSTON BAGPUIZE AND SOUTHMOOR AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sunny Lawn
Faringdon Road
Southmoor
Abingdon
OX13 5BG
- Ffôn:
- 01865821594
- E-bost:
- victoriapaleit@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
SouthmoorVillageHall.DraycottRoadSouthmoor
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window