ymddiriedolwyr WILLIAM PAULETT
Rhif yr elusen: 238948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Henry Searle | Cadeirydd |
|
||||||||
Robert William John Clarke | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|||||||
Julie Jones | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||||
John James | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||||
Brandon Hall | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|||||||
Stephen Joseph Stoneham | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|||||||
MICHAEL GARDNER | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.