CHIPPING NORTON WELFARE CHARITIES

Rhif yr elusen: 238991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Welfare Charities provides accommodation for the poor and elderly people of Chipping Norton and makes grants to persons in need.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £43,207
Cyfanswm gwariant: £33,335

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mawrth 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARTIN JARRATT Cadeirydd 15 June 2011
AGE CONCERN CHIPPING NORTON AREA DAY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Smith Ymddiriedolwr 16 October 2023
Dim ar gofnod
Rizvana Poole Ymddiriedolwr 13 May 2022
Dim ar gofnod
Sandra June COLEMAN Ymddiriedolwr 17 June 2019
BRIGHT FUTURES OXFORDSHIRE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Benfield Ymddiriedolwr 01 May 2015
Dim ar gofnod
PAT LAKE Ymddiriedolwr 15 June 2014
Dim ar gofnod
GLEN PASHLEY Ymddiriedolwr 15 June 2014
OVER NORTON WELFARE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev JAMES KENNEDY Ymddiriedolwr 03 February 2014
Dim ar gofnod
CLLR CHRISTOPHER BUTTERWORTH Ymddiriedolwr 15 June 2011
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £46.21k £46.51k £48.34k £50.33k £43.21k
Cyfanswm gwariant £27.41k £18.18k £30.82k £30.96k £33.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 23 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 09 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 09 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 14 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 30 MARCH 1989
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT (PREFERENCE BEING GIVEN TO THOSE RESIDENT IN THE ANCIENT TOWNSHIP OF CHIPPING NORTON)
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF CHIPPING NORTON
Hanes cofrestru
  • 30 Mawrth 1989 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE GUILDHALL
CHIPPING NORTON
OXON
OX7 5NJ
Ffôn:
01608642341
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael