Hanes ariannol CONSOLIDATED CHARITY OF BURTON UPON TRENT
Rhif yr elusen: 239072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £626.22k | £622.30k | £565.94k | £628.81k | £679.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £857.39k | £600.25k | £527.17k | £559.31k | £635.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £175 | £500 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £119.13k | £128.60k | £131.81k | £119.69k | £133.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £507.10k | £493.70k | £433.96k | £508.62k | £545.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £613.04k | £430.00k | £361.52k | £456.27k | £533.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £209.73k | £134.30k | £129.92k | £103.04k | £102.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.62k | £35.94k | £0 | £42.00k | £41.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £99.98k | £87.27k | £69.59k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.14k | £87.49k | £75.19k | £69.07k | £69.59k | |
|
Gwariant - Arall | £34.62k | £35.94k | £35.73k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.