Hanes ariannol THE RICHMOND AND MANCHESTER CHARITY

Rhif yr elusen: 239240
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 31/10/2013
Cyfanswm Incwm Gros £69.86k £68.66k £68.07k £69.41k £393.81k
Cyfanswm gwariant £95.94k £27.48k £46.23k £59.25k £1.14m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A