MORETON-IN-MARSH CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary object of the Moreton Charity is to give relief to persons of the parish of Moreton-In-Marsh, of any age, in financial need or to help the sick, infirm or aged. Grants can take the form of direct financial assistance or the provision of specialised equipment or installations for which no form of state aid is available. All applications are treated in strict confidence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1965: Cofrestrwyd
- POORS ALLOTMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Walker | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Jayne Ledbetter | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Teresa Dawn Maull | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Rev JOHN HENRY CURRAN | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|||||
Berry Malcolm John | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Benjamin Mark Hardy | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Julie Sullivan | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
ANA MARIA WHITWORTH | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.23k | £20.79k | £23.10k | £25.96k | £26.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.67k | £10.15k | £19.95k | £42.83k | £19.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ionawr 2025 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ionawr 2025 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2024 | 309 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2024 | 309 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 9TH OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
RELIEVING EITHER GENERALLY IN INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF MORETON-IN-MARSH AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WHO ARE IN CONDITIONS O NEED, HARDSHIP AND DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
MORETON-IN-MARSH AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 stockwells
Moreton in Marsh
Gloucestershire
GL56 0HQ
- Ffôn:
- 01608 652095
- E-bost:
- ellie.hamilton69@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window