ymddiriedolwyr LONDON RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 239338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR CAROLINE MARY BARRON | Cadeirydd | 20 October 2005 |
|
|||||
Professor Shannon Grace McSheffrey | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Michael Greville Dudgeon OBE DL | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
David John Hancock | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Katherine Louise French PhD | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Professor Rohan Allan McWilliam MA, DPhil | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Dr Stephen John O'Connor FRHS | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Professor Vanessa Ann Harding | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Dr Penny Tucker | Ymddiriedolwr | 16 October 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR JERRY WHITE | Ymddiriedolwr | 27 February 2012 |
|
|||||
Dr JUSTIN COLSON | Ymddiriedolwr | 26 October 2010 |
|
|
||||
Dr HELEN LESLEY BRADLEY | Ymddiriedolwr | 20 October 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.