Ymddiriedolwyr TREORCHY MALE CHOIR
Rhif yr elusen: 239500

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Giannotti | Cadeirydd | 01 October 2024 |
|
|
||||
Gary Horgan | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Robert Alan Forester | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Michael Charles Clements | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Stephen Michael Murphy | Ymddiriedolwr | 01 May 2025 |
|
|
||||
Keith Wyn Jones | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Gareth William Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Jonathan Mark Stanton | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Mark Milsom | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
John Raymond Barrey | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Randolph Duncan McAulay | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Gough | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
David Williams | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.