PEST HOUSE FUND

Rhif yr elusen: 239811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To relieve cases of need of persons resident in Hadleigh who are sick, convalescent, disabled, handicapped or infirm

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £114
Cyfanswm gwariant: £100

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRANEY & RAND CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER MICHAEL MATTHEWS Cadeirydd
FRANEY RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rickaby Shearly-Sanders Ymddiriedolwr 14 December 2023
GRAND FEOFFMENT CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
FRANEY RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ANN BEAUMONT'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN VERONICA MONKS Ymddiriedolwr 14 December 2023
Dim ar gofnod
Marian Hughes Ymddiriedolwr 09 November 2023
FRANEY RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Jeffreys Ymddiriedolwr 21 November 2022
Dim ar gofnod
RACHAEL JANE ROGERS Ymddiriedolwr 01 August 2017
FRANEY RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANET GOWERS Ymddiriedolwr 14 June 2017
FRANEY RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £427 £107 £110 £113 £114
Cyfanswm gwariant £550 £0 £0 £350 £100
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 17 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 23 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 06 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
78 BRETT GREEN
LAYHAM
IPSWICH
IP7 5LX
Ffôn:
01473824745
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael