THE SOUTHCOTE CHRISTIAN MISSION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support Christian organisations on both local, national and international basis. We provide financial aid, resources and assistance to several organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Reading
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1156292 SOUTHCOTE FAMILY CHURCH
- 25 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
- 17 Gorffennaf 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.18k | £51.70k | £51.32k | £61.64k | £56.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.91k | £61.25k | £43.93k | £60.64k | £51.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 12 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 12 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 15 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 15 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 27 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 27 Hydref 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8TH DECEMBER 1964.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELGION AND IN PARTICULAR THE HOLDING OF SERVICES AND THE PROCLAMATION AND TEACHING OF GOSPEL TRUTH IN THE MISSION HALL OR OTHER PREMISES OF THE CHARITY.
Maes buddion
READING.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window