CHARITY KNOWN AS THE BREAD MONEY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bread distribution to poor children of Haselbech
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 04 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
- 21 Mai 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 09 Ebrill 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 05 Mai 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 23 Mai 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 21ST MARCH 1884.
Gwrthrychau elusennol
DISTRIBUTION OF BREAD TO:- (1) POOR PERSONS WHOSE CHILDREN ATTEDN, AND SHALL HAVE ATTENDED FOR NOT LESS THAN ONE YEAR NEXT PRECEDING SUCH DISTRIBUTION, AT SOME PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL IN THE PARISH,AND WHO SHALL HAVE RECEIVED FROM THE PRINCIPAL TEACHER OF THE SCHOOL SUCH CERTIFICATE IN WRITING OF THEIR GOOD CONDUCT REGULARITY IN ATTENDANCE, AND POFICIENCY DURING THAT PERIDO AS SHALL BE SATISFACTORY T THE TRUSTEES; AND (2) DESERVING POOR WIDOWS, BEING INHABITANTS OF THE PARISH, WHO ARE NOT IN RECEIPT OF PAROCHIAL RELIEF.
Maes buddion
PARISH OF HASELBECH.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window