WILLIAM ANTHONY WATSON

Rhif yr elusen: 240556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity helps relieve poverty. Makes grants to individuals and helps the general public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £463
Cyfanswm gwariant: £3,600

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ruth Russell Ymddiriedolwr 14 March 2023
THOMPSON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ASHOVER GENERAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
HARRIETTE HOLWELL WATERHOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOHN EVANS
Derbyniwyd: Ar amser
THE KAYE JACKSON DOLE OR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF JOSEPH BASSETT
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Dean Hardwick Ymddiriedolwr 14 March 2023
THOMPSON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ASHOVER GENERAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
HARRIETTE HOLWELL WATERHOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOHN EVANS
Derbyniwyd: Ar amser
THE KAYE JACKSON DOLE OR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF JOSEPH BASSETT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Peter Edward Bold Ymddiriedolwr 14 March 2023
THOMPSON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ASHOVER GENERAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
HARRIETTE HOLWELL WATERHOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOHN EVANS
Derbyniwyd: Ar amser
THE KAYE JACKSON DOLE OR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF JOSEPH BASSETT
Derbyniwyd: Ar amser
The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of All Saints Ashover and St. Mark's Handley
Derbyniwyd: 152 diwrnod yn hwyr
Sarah Jane Evans Ymddiriedolwr 05 March 2023
THOMPSON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
HARRIETTE HOLWELL WATERHOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOHN EVANS
Derbyniwyd: Ar amser
THE KAYE JACKSON DOLE OR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF JOSEPH BASSETT
Derbyniwyd: Ar amser
The Parochial Church Council of the Ecclesiastical Parish of All Saints Ashover and St. Mark's Handley
Derbyniwyd: 152 diwrnod yn hwyr
ASHOVER GENERAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £393 £403 £424 £623 £463
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £2.80k £3.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 27 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Mawrth 2023 128 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Rectory
Narrowleys Lane
Ashover
Chesterfield
S45 0AU
Ffôn:
01246590246
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael