ymddiriedolwyr DUNK'S ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 240563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (281 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena Elisabeth Van Kan | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Gunda Cannon | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||||
Cindy Ann Rea | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||||
Elizabeth Claire Roberts | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||||
Colin Andrew Faulkner | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|||||||
NIGEL LESLIE COLLISON | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|||||||
JOANNE ELIZABETH FAULKNER | Ymddiriedolwr | 08 January 2013 |
|
|||||||
SAMANTHA MARIE ROSSLYN CORNISH | Ymddiriedolwr | 01 July 2003 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.