Hanes ariannol THE NATIONAL PONY SOCIETY

Rhif yr elusen: 240751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £267.89k £494.95k £662.04k £666.11k £691.29k
Cyfanswm gwariant £250.89k £415.74k £597.98k £662.62k £642.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £256.66k £244.44k £248.02k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £394.88k £404.29k £412.01k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £3.54k £11.00k £25.93k
Incwm - Arall N/A N/A £6.96k £6.38k £5.33k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £10.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £547.30k £640.74k £624.51k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £50.68k £21.88k £18.38k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £21.98k £10.57k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0