Hanes ariannol THE CHURCH OF SCOTLAND AND FREE CHURCHES FUND RAF

Rhif yr elusen: 240794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.07k £13.66k £15.13k £18.41k £19.33k
Cyfanswm gwariant £22.06k £13.81k £16.95k £18.43k £20.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A