ymddiriedolwyr THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 240833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Jane McCormick | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||||||||||
LADY SARAH Diana Rowena Perceval GOOCH | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||||||||||
Stuart Frank Waite | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|||||||||||||
The Revd Canon Gerald Edward Richard Osborne | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|||||||||||||
The Rt Rev Dr Andrew Rumsey | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||||||||||
The Ven Penelope Sayer | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|||||||||||||
Very Rev'd Nicholas Charles Papadopulos | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|||||||||||||
The Ven Susan Anne Groom | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|||||||||||||
The Rt Rev Karen Marisa Gorham | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
||||||||||||
Richard Ogilvie Merlot Chitty | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||||||||||
Derek Parker Howshall | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|||||||||||||
Janet Jackson | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||||||||||
Nigel Peter Geoffrey Salisbury | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|||||||||||||
ROSEMARY KAREN VERONICA COOK | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||||||||
The Rev Canon Andrew Nicholas Perry BA, MA | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||||||||
GILLIAN MARY CLARKE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||||||||
Debrah Agnes McIsaac | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||||||||
The Revd Canon DAVID BALDWIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||||||||
THE VEN ANTONY CHARLES MACROW-WOOD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
THE VEN ALAN PAUL JEANS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.