ymddiriedolwyr THE ROGER EDWARDS ALMSHOUSES CHARITY
Rhif yr elusen: 240835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHRYN CLARKE | Cadeirydd | 10 March 2015 |
|
|
||||
Linda Eileen Savage | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Priscilla Greenland | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|||||
Rev Sally ingle-gillis | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Kenneth James Hart | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|
||||
ISOBEL BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ROSA YOXALL | Ymddiriedolwr | 12 July 2013 |
|
|
||||
JOHN PASK | Ymddiriedolwr | 03 September 2012 |
|
|
||||
ELLIE HAWKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LISA MARGARET WENDY MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.