Ymddiriedolwyr CHARITY KNOWN AS THE WELFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 240995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GEOFFREY RICHARD NEWMAN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Denise Cattell Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Susan Mary Phelan Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
Christopher Henry Brown Ymddiriedolwr 15 June 2017
Dim ar gofnod
Mary Crowther Ymddiriedolwr 19 January 2017
Dim ar gofnod
Ann Margaret Thorington Ymddiriedolwr 01 November 2012
Dim ar gofnod
PENELOPE ANNE AINSWORTH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CLIFFORD EDWARD WILKIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN FRANCESCA LEES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JULIA NEWMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod