ROTARY CLUB OF CHRISTCHURCH CHARITIES FUND

Rhif yr elusen: 241146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Helping in the community both financially and in kind, in the support of other charitable objects and in particular the young and the elderly

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023

Cyfanswm incwm: £20,695
Cyfanswm gwariant: £29,280

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN ELLSON Cadeirydd
Dim ar gofnod
Howard Matthews Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Marianne Abley Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Paul Mills Ymddiriedolwr 14 March 2023
Dim ar gofnod
Clare Louise Cherry Ymddiriedolwr 01 July 2013
Christchurch Charitable Trust
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID ROBERT HANCOCK Ymddiriedolwr 01 July 2013
Dim ar gofnod
PETER BOARDMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £63.76k £78.24k £16.94k £37.51k £20.70k
Cyfanswm gwariant £64.49k £132.72k £107.73k £52.88k £29.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 7 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 20 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 20 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 29 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 25 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 25 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF 24 OCTOBER 1977 AND CONVEYANCE DATED 17 AUGUST 1977
Gwrthrychau elusennol
A RESIDENCE FOR RETIRED PROFESSIONAL PEOPLE OF LIMITED MEANS OR THEIR DEPENDANTS WITH PREFERENCE TO BE GIVEN TO THOSE SUFFERING FROM HEART CONDITIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 10 Mawrth 1965 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
57 BARING ROAD
BOURNEMOUTH
BH6 4DT
Ffôn:
01202420472
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael