THE MANCHESTER CATHEDRAL COUNTRY HOME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides self catering holiday accommodation for low income families and individuals who would otherwise not have a holiday.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Stockport
- Swydd Gaerhirfryn
- Tameside
Llywodraethu
- 17 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
- MELLOR COUNTRY HOUSE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN SIMPSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Glenys Milligan | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Benjamin Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Sally Jane Aimson | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Sue Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Penelope Heywood | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Katie Clark | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
MARK VINCENT MATHER | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
DANIELLE LOUISE MATHER | Ymddiriedolwr | 29 June 2011 |
|
|
||||
David Adamson | Ymddiriedolwr | 17 July 1999 |
|
|
||||
SHARON ADAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.55k | £71.02k | £86.68k | £66.80k | £81.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.41k | £45.13k | £66.17k | £68.07k | £76.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £16.89k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ebrill 2023 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ebrill 2023 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF DECLARATION OF TRUST DATED THE 19TH DAY OF APRIL 1919 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 20 JULY 1996
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A HOLIDAY HOME FOR POOR PERSONS OF EITHER SEX DWELLING IN MANCHESTER OR SALFORD AND WHETHER MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND OR NOT.
Maes buddion
THE CITIES OF MANCHESTER AND SALFORD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
299 LONGHURST LANE
MELLOR
STOCKPORT
SK6 5PP
- Ffôn:
- 01614271893
- E-bost:
- mellorcountryhou@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window