Hanes ariannol THOMAS COOK

Rhif yr elusen: 241202
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1288 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £106 £112 £105 £95 £110
Cyfanswm gwariant £100 £100 £105 £95 £110
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A