Hanes ariannol THOMAS HENRY ISMAY

Rhif yr elusen: 241328
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020
Cyfanswm Incwm Gros £242 £235 £252 £256 £262
Cyfanswm gwariant £242 £235 £252 £256 £262
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A