Ymddiriedolwyr EASTWOOD COLLIERIES MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 241489

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Mark Baxter | Cadeirydd | 17 February 2015 |
|
|
||||
Richard Shaw | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
William Philip Stone | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
William Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
David Joseph Banner | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Robert John Edwards | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
John Randall | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Woodliffe Wright | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Steven Thomas Bethell | Ymddiriedolwr | 17 February 2015 |
|
|
||||
MR DOUG WILCOCKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Terence Roy Fredrick Cooper | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.