COTTERILL'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Benefit of pensioners in the Parish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 30 Ebrill 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY SWINBOURNE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kevin John Clough | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
JANETTE AMANDA KEETLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £803 | £818 | £831 | £1.09k | £1.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £635 | £105 | £728 | £1.03k | £1.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 14 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
REGULATED BY SCHEME DATED 20 JULY 1995
Gwrthrychau elusennol
APPLY THE CLEAR INCOME OF THE CHARITY FOR THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF HILL CROOMBE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS EITHER IN GIFTS IN KIND OR GRANTS OF MONEY WHICH MAY INCLUDE GRANTS TO ANY ALMSHOUSE OR OTHER CHARITABLE INSTITUTION ESTABLISHED FOR THE BENEFIT OF PERSONS QUALIFIED AS AFORESAID : PROVIDED THAT INCOME SHALL NOT BE APPLIED DIRECTLY IN RELIEF OF RATES TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS BUT MAY BE APPLIED IN SUPPLEMENTING RELIEF OR ASSISTANCE PROVIDED OUT OF PUBLIC FUNDS.
Maes buddion
HILL CROOME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Vine Cottage
Baughton
Earls Croome
WORCESTER
WR8 9DQ
- Ffôn:
- 07764 431249
- E-bost:
- cotterillscharity@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window