ymddiriedolwyr CATHOLIC PEOPLE'S WEEKS
Rhif yr elusen: 241556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Hennessey | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Maria Uragallo | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Anna Gibson | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Fr Timothy Kevin Redmond | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
William Henry Phillips | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Brid Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Barbara Jolanta Maria Wilson | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Robert Cook | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
PATRICIA WORDEN | Ymddiriedolwr | 26 November 2016 |
|
|
||||
Liz Dingle | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.