Hanes ariannol CHARITY OF THOMAS BULWER FOR THE BENEFIT OF THE VICAR AND POOR

Rhif yr elusen: 241567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.99k £3.07k £3.19k £3.17k £3.36k
Cyfanswm gwariant £1.53k £1.23k £0 £750 £1.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A