MARY LEEKE

Rhif yr elusen: 241608
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parish Council

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £10,478
Cyfanswm gwariant: £12,936

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mai 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STUART JOHN BODILL Cadeirydd
Dim ar gofnod
JONATHAN FRANK PEAKE Ymddiriedolwr 04 April 2012
Dim ar gofnod
ROBERT MICHAEL SANSOM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GRANVILLE ROBERT MAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN MARY SANTOS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER OLIVER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARGARET BELSHAW Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EPPERSTONE PARISH COUNCIL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £23.54k £12.04k £10.48k
Cyfanswm gwariant £15 £15 £27.77k £9.30k £12.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1214 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1579 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
PRINTED REPORT VOLUME 20 PAGE 514.
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF THE WIDOWS AND MOST NECESSITOUS POOR PERSONS OF THE PARISH.
Maes buddion
EPPERSTONE
Hanes cofrestru
  • 04 Mai 1965 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 GONALSTON LANE
EPPERSTONE
NOTTINGHAM
NG14 6BA
Ffôn:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael