Hanes ariannol RAWMARSH AND PARKGATE AGED PEOPLES CENTRE SCHEME

Rhif yr elusen: 241643
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009
Cyfanswm Incwm Gros £4.57k £3.39k £2.58k £1.59k £655
Cyfanswm gwariant £8.55k £8.45k £9.97k £8.59k £4.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A