ymddiriedolwyr AVONCROFT MUSEUM OF HISTORIC BUILDINGS
Rhif yr elusen: 241644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK ARMSTRONG | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lucy Hockley | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Ivan Smart | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
sarah BEAUCHAMP | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Lidiya Karibzhanova | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH POPE | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Adele Wood | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
PETER REILLY | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
David Robinson | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Peter Richmond | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.