THE GRANADA FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity makes grants to further the following objectives: - To encourage and promote the study practice and appreciation of the fine arts - To encourage and promote the study and application of the sciences. - To promote and advance education. - To provide or assist in the provision of facilities for recreation or other leisure-time occupation in the interests of social welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cumbria
- Dinas Lerpwl
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Gwynedd
- Sir Y Fflint
- Swydd Derby
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1206376 THE GRANADA FOUNDATION
- 22 Mehefin 1965: Cofrestrwyd
- 22 Tachwedd 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- THE NORTHERN ARTS AND SCIENCES FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.97k | £34.35k | £23.88k | £28.11k | £32.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.29k | £238.07k | £253.40k | £141.86k | £245.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 8 MARCH 1965 AND SCHEME OF 10 NOVEMBER 1972
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ENCOURAGE AND PROMOTE THE STUDY, PRACTICE AND APPRECIATION OF THE FINE ARTS WHICH FOR THIS PURPOSE SHALL BY DEEMED TO INCLUDE PAINTING, DRAWING, ARCHITECTURE, SCULPTURE, LITERATURE, MUSIC, OPERA, DRAMA, BALLET, CINEMA AND THE METHODS AND MEANS OF THEIR DISSEMINATION. (B) TO ENCOURAGE AND PROMOTE THE STUDY AND APPLICATION OF THE SCIENCES. (FOR FURTHER DETAILS SEE DEED OF SETTLEMENT.)
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window