ymddiriedolwyr THE GREAT ROPER'S CHARITY
Rhif yr elusen: 241725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Raymond Whiffin | Cadeirydd | 01 May 2024 |
|
|||||
Andrew John Boyce | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|||||
DAVID SIDNEY LEE | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Christine Tomkinson | Ymddiriedolwr | 03 June 2018 |
|
|
||||
CAROLYN HOLBROOK | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|||||
ALAN RYMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.