POOR'S ALLOTMENT

Rhif yr elusen: 241730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief of persons resident in the parish of Watlington who are in need, hardship or distress or sick, convalescent, disabled or infirm by relieving their suffering or assisting their recovery. In exceptional cases the Trustees may decide to assist someone (who must otherwise be qualified) who is resident immediately outside the area of benefit or only temporarily resident in the area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £40,986
Cyfanswm gwariant: £35,468

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mai 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WATLINGTON SUPPORT FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NICHOLA ANN STAFFORD Cadeirydd 30 May 2011
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Trevor John Didcock Ymddiriedolwr 17 March 2025
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Valerie Kearney Ymddiriedolwr 20 January 2025
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Peter David Aherne Ymddiriedolwr 15 September 2023
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jacqueline Hocking Ymddiriedolwr 15 September 2023
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David John Tindale Ymddiriedolwr 21 March 2023
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Elizabeth Barton Ymddiriedolwr 20 March 2017
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DOREEN MARY HOBBS Ymddiriedolwr 16 February 2016
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROSALIND WALMSLEY Ymddiriedolwr
WATLINGTON PUBLIC CHARITIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.10k £32.71k £33.71k £37.15k £40.99k
Cyfanswm gwariant £26.67k £14.54k £24.58k £14.92k £35.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

09 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 Old School Place
Watlington
OX49 5QH
Ffôn:
01491613366