Hanes ariannol TRUSTEES OF THE CHARITY OF THE BERNARDINE SISTERS
Rhif yr elusen: 241743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.29m | £550.95k | £441.92k | £343.22k | £459.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £489.61k | £531.64k | £592.89k | £683.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.08k | £50.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.97m | £322.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £193.11k | £177.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £99.61k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £32.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.93m | £435.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.13k | £54.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.65k | £13.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.13k | £54.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.