ROYAL MICROSCOPICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our object is to promote the advancement of microscopical science through the discussion and publication of research into improvements in the construction and mode of application of microscopes and into those branches of science where microscopy is important, and to organise educational activities concerned with microscopy for the benefit of the general public and for the science community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,886,206
Roddion a chymynroddion | £14.43k | |
Weithgareddau elusennol | £1.76m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £25.00k | |
Buddsoddiadau | £81.98k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,879,639
Codi arian | £41.28k | |
Weithgareddau elusennol | £1.84m | |
Arall | £2.52k |
£125,327 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £43.79k | |
Gwariant elusennol | £1.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.57k |
Codi arian a Arall Gwariant | £43.79k | |
Gwariant elusennol | £1.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £131.89k |
Pobl

14 Gweithwyr
23 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Roland Fleck | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|||||
Dr Katherine Paine | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
PHOEBE CLARICE WHITLOCK | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Professor Jamie Hobbs | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Dr Eric Prestat | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Timothy Self | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Dr Yanping Guo | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Dr Kurt Anderson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dr Anna Baldycheva | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dr Steven Thomas | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Professor Rik Drummond-Brydson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Professor Claire Wells | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Professor Paul Verkade | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Donald MacLaren | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Alex Sossick | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Julia Parker | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Martin Jones | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Rod Shipley | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Dr Kerry Thompson | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Professor Andy Brown | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Professor Maddy Parsons | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHELLE PECKHAM | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
||||
Dr PETER O'TOOLE PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £1.24m | £1.16m | £1.40m | £1.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04m | £1.32m | £1.09m | £1.53m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £69.02k | £4.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.02k | £97.54k | £7.33k | £8.08k | £14.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £74.00k | £9.00k | £11.70k | £24.01k | £25.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.91m | £1.07m | £1.07m | £1.28m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £83.33k | £65.41k | £67.42k | £92.03k | £81.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.97m | £1.28m | £1.05m | £1.48m | £1.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.19k | £40.35k | £43.70k | £42.76k | £41.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.48k | £26.72k | £28.01k | £51.89k | £37.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £32.87k | £96.72k | £17.70k | £309.57k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £40.19k | £40.35k | £43.70k | £42.76k | £41.28k | |
|
Gwariant - Arall | £29.82k | £2.33k | £2.18k | £1.88k | £2.52k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £661.26k | £655.88k | £693.29k | £666.31k | £656.27k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.43m | £3.56m | £4.27m | £3.78m | £3.87m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.16m | £1.04m | £950.21k | £1.14m | £1.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £445.13k | £369.35k | £143.91k | £394.81k | £312.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 28TH AUGUST 1867 AND BY-LAWS AS AMENDED FEBRUARY 1972, 1973, 1974, 1978, 15TH MAY 1980 AND 21ST MAY 1984, AMENDED 3 JULY 2000 as amended on 03 Jul 2019 And Royal Charter granted on 23 Jan 2023as amended by an Order in Council on 23 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF MICROSCOPICAL SCIENCE BY SUCH MEANS AS THE DISCUSSION AND PULBICATION OF RESEARCH INTO IMPROVEMENTS IN THE CONSTRUCTION AND MODE OF APPLICATION OF MICROSCOPES AND INTO THOSE BRACHES OF SCIENCE WHERE MICROSCOPY IS IMPORTANT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37-38 St Clements
Oxford
OX4 1AJ
- Ffôn:
- 01865254760
- E-bost:
- info@rms.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window