ymddiriedolwyr ROYAL MICROSCOPICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 241990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Steven Thomas | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Professor Rik Drummond-Brydson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dr Kurt Anderson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dr Anna Baldycheva | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dr Donald MacLaren | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Alex Sossick | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Professor Paul Verkade | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Julia Parker | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Professor Claire Wells | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Dr Martin Jones | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Dr Dogan Ozkaya | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Professor Asa Barber | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Professor Paul French | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Dr Liam Rooney | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Dr Karen Hogg | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Rod Shipley | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Paul Gunning | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Professor Oleg Kolosov | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Professor Grace Burke | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Dr Kerry Thompson | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Professor Andy Brown | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Professor Maddy Parsons | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHELLE PECKHAM | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
||||
Dr PETER O'TOOLE PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.