Hanes ariannol THE BIRMINGHAM PROGRESSIVE SYNAGOGUE

Rhif yr elusen: 242057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £95.18k £134.25k £114.35k £93.11k £183.44k
Cyfanswm gwariant £125.83k £94.16k £92.12k £101.50k £79.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £11.50k N/A