ymddiriedolwyr THE CHANTRY BOOK
Rhif yr elusen: 242306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt Revd PHILIP NORTH | Cadeirydd | 04 October 2016 |
|
|||||||||
Dr Sonia Onome Dore | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|||||||||
Mary Teresa Thorne | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||||||
CHRISTOPHER MARTIN READ | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||||||
Rev Philip Richard Barnes | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||
JOHN SAYER DOWNING | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|||||||||
The Revd Prebendary Graeme Rowlands | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||||||
Amanda McIntyre | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.