WHITTLEWOOD OTHERWISE WHITLEBURY CHARITIES

Rhif yr elusen: 242352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

MAKING DONATIONS FOR THE RELIEF OF NEED IN INDIVIDUALS OR ORGANISATIONS IN THE PARISHES OF POTTERSPURY AND YARDLEY GOBION.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £25
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Mai 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • OGLE AND WHITTLEBURY FOREST CHARITY (Enw gwaith)
  • POTTERSPURY AND YARDLEY GOBION COMBINED CHARITIES (Enw gwaith)
  • WHITTLEBURY FOREST CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GEORGINA MAY DIMMOCK Ymddiriedolwr
CLARKE'S GIFTS
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS SAXBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELLA BERRILL CHRISTMAS BENEFACTION
Derbyniwyd: Ar amser
OGLE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER JOHN KING Ymddiriedolwr
CLARKE'S GIFTS
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS SAXBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELLA BERRILL CHRISTMAS BENEFACTION
Derbyniwyd: Ar amser
OGLE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT WILLIAM WESTLAKE Ymddiriedolwr
CLARKE'S GIFTS
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS SAXBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELLA BERRILL CHRISTMAS BENEFACTION
Derbyniwyd: Ar amser
OGLE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SARAH FRANCES RICHMOND WATSON Ymddiriedolwr
CLARKE'S GIFTS
Derbyniwyd: Ar amser
NICHOLAS SAXBY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELLA BERRILL CHRISTMAS BENEFACTION
Derbyniwyd: Ar amser
OGLE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DUNLIN CHARITABLE SETTLEMENT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23 £23 £23 £24 £25
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Tachwedd 2023 29 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
53 EASTFIELD CRESCENT
YARDLEY GOBION
TOWCESTER
NN12 7TT
Ffôn:
01908542414
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael