CHARITY OF MARY HANDY MERCER
Rhif yr elusen: 242394
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help the poor and needy and eductional needs of needy children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Cyfanswm incwm: £19
Cyfanswm gwariant: £19
Codi arian
Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 20 Mai 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 242489 THE VICAR AND CHURCHWARDENS EDUCATION AND IN NEED ...
- 26 Mai 1965: Cofrestrwyd
- 20 Mai 2016: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
- P C C OF KEMPSEY - VICAR AND CHURCHWARDENS FUND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19 | £19 | £19 | £3 | £19 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19 | £19 | £19 | £3 | £19 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 24 Tachwedd 2015 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 20 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 15 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 27TH AUGUST 1880. (U.V.47 P.384).
Gwrthrychau elusennol
FOR BENEFIT OF POOR OF THE PARISH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF KEMPSEY
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window