THE VICTORY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides a Club for ex-service men and women and their families, of Cheltenham and district, to relax and enjoy social contact with each other. The Club is in the process of development and aims to provide a first class environment for these activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 01 Mawrth 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim harman | Cadeirydd | 15 November 2015 |
|
|
||||
Graham Bailey | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Anthony Michael Kelly | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
COLIN FREWIN | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||
MICHAEL HODGSON | Ymddiriedolwr | 10 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.21k | £15.38k | £4.40k | £52.67k | £58.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.77k | £64.16k | £39.80k | £61.24k | £72.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Chwefror 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 3RD JULY 1987 AS AMENDED BY SCHEME DATED 13 JUNE 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE BY CHARITABLE MEANS THE WELFARE OF EX-SERVICEMEN AND EX-SERVICEWOMEN AND CHELTENHAM SERVICEMEN AND SERVICEWOMEN AND THE DEPENDANTS OF SUCH EX-SERVICEMEN AND EX-SERVICEWOMAN AND SERVICEMEN AND SERVICEWOMEN AND IN PARTICULAR SO AS TO ASSIST EX-SERVICEMEN AND EX-SERVICEMEN IN THEIR RETURN TO CIVILIAN LIFE.
Maes buddion
BOROUGH OF CHELTENHAM AND NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 FRAMPTON MEWS
THE REDDINGS
CHELTENHAM
GL51 6UG
- Ffôn:
- 07881807801
- E-bost:
- colin.frewin@blueyonder.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window