ymddiriedolwyr ROYAL NAVY (ROMAN CATHOLIC) TRUST
Rhif yr elusen: 242543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER PAUL THORPE | Cadeirydd | 16 July 2020 |
|
|||||||||||
Lieutenant Commander Paul Vincent A'Hern | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||||||
Rev DAVID CONROY | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|||||||||||
Rt Rev Paul James Mason | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||||||||
COMMODORE NICK TINDAL | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|||||||||||
PETER DONALD FIRTH | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.