Hanes ariannol THE TRUST OF ST BENEDICT'S ABBEY EALING

Rhif yr elusen: 242715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.55m £1.40m £1.54m £1.57m £1.61m
Cyfanswm gwariant £1.90m £1.62m £1.57m £1.64m £1.66m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £100.00k £100.00k £100.00k £100.00k £82.73k
Incwm o roddion a chymynroddion £579.79k £455.38k £645.41k £614.23k £585.12k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £298.29k £287.83k £249.15k £277.17k £270.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £605.35k £580.64k £632.51k £674.66k £736.92k
Incwm - Arall £66.19k £72.17k £10.74k £7.75k £16.94k
Incwm - Cymynroddion £47.52k £17.62k £209.88k £21.81k £2.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.88m £1.60m £1.55m £1.62m £1.65m
Gwariant - Ar godi arian £15.86k £15.33k £15.12k £14.16k £13.47k
Gwariant - Llywodraethu £19.75k £15.00k £16.92k £17.86k £21.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £15.86k £15.33k £15.12k £14.16k £13.47k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0