Ymddiriedolwyr THE BERRY HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 242728

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR ROBERT NELSON | Cadeirydd | 09 July 2024 |
|
|
||||
Matthew John Crisp | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
JAMES MICHAEL BURLACE | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
RICHARD HOGBIN | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
ALAN BULLOCK | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
JOHN MATTICK | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
MELITA GANDOLFO | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|||||
YVONNE TISSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
RICHARD CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 02 July 2008 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.