SAMUEL HIGGINSON ALMSHOUSES CHARITY

Rhif yr elusen: 242738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing housing for elderley

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £18,622
Cyfanswm gwariant: £22,633

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Hydref 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHARITY OF SAMUEL HIGGINSON (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Wendy Marie Kay Ymddiriedolwr 24 May 2024
JANE HIGGINSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Christopher Precious Ymddiriedolwr 10 March 2024
SIR JOHN TALBOT'S SCHOOL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANE HIGGINSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE LICHFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST ALKMUND'S WHITCHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
James Andrew Hall Ymddiriedolwr 17 November 2022
Dim ar gofnod
Simon Hamlyn Ymddiriedolwr 19 November 2020
Dim ar gofnod
Christopher John Smith Ymddiriedolwr 15 February 2017
THE WHITCHURCH COMMUNITY CENTRE TRUST (KNOWN LOCALLY AS BROWNLOW COMMUNITY CENTRE TRUST)
Derbyniwyd: Ar amser
HIGHER WYCH SCHOOL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JANE HIGGINSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ALBERT PAUL HARRIS Ymddiriedolwr 21 May 2014
JANE HIGGINSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.43k £15.79k £18.51k £16.12k £18.62k
Cyfanswm gwariant £6.87k £10.04k £10.70k £6.80k £22.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
28 Dodington
WHITCHURCH
Shropshire
SY13 1DZ
Ffôn:
07985212529
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael