ymddiriedolwyr THE CAMBRIDGESHIRE BRANCH OF THE COUNCIL FOR THE PROTECTION OF RURAL ENGLAND
Rhif yr elusen: 242809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALAN DAVID JAMES | Cadeirydd | 15 February 2018 |
|
|
||||
Ian Ralls | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Tony Booth | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Wendy Blyth | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
WENDY OLDFIELD | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
JANE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
NICHOLAS DE CHENU | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.