LONG MELFORD HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides Almshouse accommodation for poor aged persons of good character who were born or reside in the ancient parishes of Long Melford, Glemsford, Stanstead, Shimpling, Alpheton, Lavenham, Acton, Chilton or Sudbury.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 03 Medi 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Dudden | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Hinds | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Lady Amy Kirsty Hyde Parker | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Cheryl Morgan | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Deborah Blake | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Melonie Clubb | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Blackler | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Dr Mark Edwin Wigfield Chambers | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
REV MATTHEW LAWSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.47k | £57.30k | £67.22k | £57.96k | £92.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.30k | £78.53k | £88.39k | £87.02k | £183.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARITIES (LONG MELFORD HOSPITAL) ORDER 1967 (SCHEME UNDER S.19(1) OF 12 /02/1968 AS VARIED BY SCHEME OF 21/01/1989 AND SCHEME DATED 01/11/1996 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20/10/2015 as amended on 18 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR POOR AGED MEN OF GOOD CHARACTER WHO WERE BORN OR RESIDE IN THE AREA OF THE ANCIENT PARISH OF LONG MELFORD. INCOME FOR (1) OUTGOINGS IN RESPECT OF PROPERTY (2) PAYMENT OF YEARLY SUM OF $1 TO RECTOR OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, LONG MELFORD, SO LONG AS HE SHALL PREACH A SERMON ON GOOD FRIDAY IN THE PARISH CHURCH AND, SUBJECT TO PAYMENTS AFORESAID, FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF LONG MELFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BROOK HOUSE
HALL STREET
LONG MELFORD
SUDBURY
CO10 9JQ
- Ffôn:
- 07860539608
- E-bost:
- LONGMELFORDHOSPITAL@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window