ymddiriedolwyr COOK'S BETHEL OTHERWISE SEAMAN'S BETHEL
Rhif yr elusen: 243256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Baird | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Darren Beavon | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Simon Allott-Butler | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
John Young | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|||||
Elizabeth Young | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Rebecca Baird | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Michael Townend | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|
||||
Jennifer Scott | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.